THE WIRRAL SYMPHONY ORCHESTRA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotion of the arts, and in particular orchestral music by the presentation of public concerts and recitals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Wirral
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 2005: Cofrestrwyd
- WIRRAL SYMPHONY ORCHESTRA (Enw gwaith)
- WSO (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT PAUL WYNN | Cadeirydd | 26 February 2014 |
|
|
||||
WARREN TEMPLE | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
PETER WILLIAM ROBSON | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
ANGELA TEMPLE | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
KATHRYN LOUISE MCKEOWN | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Margaret Eleanor Archer | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|||||
HILARY JOANNE DUNCOMBE | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|
||||
ROSALEEN MARION GARNER | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|
||||
DEBORAH DARLINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VIVIENNE CLARK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.77k | £9.49k | £90 | £15.16k | £19.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.21k | £7.03k | £396 | £13.96k | £21.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 03 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 19 Chwefror 2022 | 234 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 19 Chwefror 2022 | 599 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 FEBRUARY 2005
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ARTS, AND IN PARTICULAR ORCHESTRAL MUSIC BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS, AND BY ANY OTHER SUCH WAYS AS THE SOCIETY SHALL DETERMINE, BEING FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF WIRRAL AND SURROUNDING DISTRICTS.
Maes buddion
WIRRAL AND SURROUNDING DISTRICTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Elwyn Road
WIRRAL
Merseyside
CH47 7AP
- Ffôn:
- 07738021998
- E-bost:
- info@wirralsymphony.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window