Hanes ariannol THE D AND J LLOYD TRUST
Rhif yr elusen: 1112740
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2010 | 04/04/2011 | 04/04/2012 | 04/04/2013 | 04/04/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.48k | £10.00k | £10.07k | £10.00k | £291.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.65k | £10.79k | £10.79k | £9.50k | £248.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.