THE FUSILIER MUSEUM MEMORIAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Holds the collection of XX The Lancashire Fusiliers and The Royal Regiment of Fusiliers for displaying to the public in the recently restored Fusilier Museum, Moss St Bury.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bury
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Rochdale
Llywodraethu
- 16 Mehefin 2008: Cofrestrwyd
- THE FUSILIERS MUSEUM TRUST, LANCASHIRE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLONEL BRIAN MARK GORSKI MBE MSC | Cadeirydd |
|
|
|||||
Martin Newman | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|
||||
IAIN RUSSELL TOPLISS | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
Lt. Colonel Iain MacDonald Hallam | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Leutenant Colonel David Cook | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
JOHN KERSHAW AIB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAPT JOHN O'GRADY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN PHILIP DUNNE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.66k | £5.69k | £6.30k | £7.17k | £6.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.32k | £5.38k | £4.01k | £8.43k | £11.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST 29 MARCH 2007 AS AMENDED ON 24 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
(1) TO EDUCATE THE PUBLIC AND MEMBERS OF THE REGIMENT IN THE HISTORY AND MILITARY ACCOMPLISHMENTS OF THE REGIMENT AND THE FORMER REGIMENT; (2) TO PROMOTE MILITARY EFFICIENCY AND ENCOURAGE RECRUITMENT BY PUBLIC EXHIBITION OF THE COLLECTION IN A MUSEUM OR MUSEUMS OR SUCH OTHER PUBLIC PLACES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE; (3) TO CONSERVE, RESTORE, REPAIR, RE-CONSTRUCT AND PRESERVE OBJECTS IN THE COLLECTION; AND (4) TO MAINTAIN, REPAIR AND PROTECT THE WAR MEMORIALS OF THE FORMER REGIMENT (WHETHER SUCH MEMORIAL FORMS PART OF THE COLLECTION OR NOT).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 Raven Meols Lane
Formby
LIVERPOOL
L37 4BY
- Ffôn:
- 01704870536
- E-bost:
- johnkershaw1@virginmedia.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window