Hanes ariannol OPEN AWARDS

Rhif yr elusen: 1113612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.24m £2.85m £3.13m £2.44m £3.10m
Cyfanswm gwariant £1.70m £1.81m £2.43m £2.63m £3.19m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.02m £1.42m £1.41m £96.80k £567.85k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £3.37k £13.51k £3.00k £9.72k
Incwm o roddion a chymynroddion £16.12k £14.25k £13.51k £76.39k £9.72k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £324.55k
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.19m £2.79m £3.09m £2.28m £2.66m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £33.99k £23.78k £22.51k £85.97k £109.09k
Incwm - Arall £0 £23.28k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.69m £1.78m £2.41m £2.63m £2.91m
Gwariant - Ar godi arian £14.71k £14.60k £12.73k £266 £280.32k
Gwariant - Llywodraethu £8.19k £10.50k £43.30k £7.66k £14.86k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £20.00k £2.00k £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £14.71k £14.60k £12.73k £266 £338
Gwariant - Arall £0 £12.00k £0 £0 £0