ymddiriedolwyr NIGERIA HEALTH CARE PROJECT
Rhif yr elusen: 1112932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALISON MARGARET REDMORE | Cadeirydd | 02 December 2014 |
|
|
||||||
Dr Oluwasomidotun Olumayowa Idowu | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||||
Dr Paula Dawson | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|||||||
Rev Michael Charles Meachin | Ymddiriedolwr | 05 September 2020 |
|
|
||||||
Chiemela Obijuru Nwagbara | Ymddiriedolwr | 05 September 2020 |
|
|
||||||
Olajide Olasubomi Majekodunmi | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||||
OLUFISAYO MOSUNMOLA SOTIRE | Ymddiriedolwr | 02 December 2014 |
|
|
||||||
Clare Meachin | Ymddiriedolwr | 03 December 2013 |
|
|
||||||
HELEN ONILADO RN | Ymddiriedolwr | 11 June 2013 |
|
|
||||||
ISOKEN SUSAN SOLANKE | Ymddiriedolwr | 29 March 2012 |
|
|
||||||
David Laycock | Ymddiriedolwr | 01 May 2011 |
|
|||||||
David Bolton Cundall | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Rev JENNIFER HUNTER SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Timothy Nigel Everard Rogers | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JENNIFER MAUREEN BENFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.