HOME-START SOUTHERN OXFORDSHIRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Home-Start is a voluntary home-visiting scheme for families with pre-school children who may be under stress and experiencing difficulties. Volunteers offer regular support to the families in their own homes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £16,227 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
32 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 27 Ebrill 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOREEN MARJORIE MCNULTY | Cadeirydd |
|
||||||
Janet Rimmer | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|||||
Christine Grandison | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
ABIGAIL HELEN ELIZABETH REYNOLDS | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|||||
Caroline Couldrick | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
GILL BODEY | Ymddiriedolwr | 30 July 2013 |
|
|||||
HELEN CHRISTABEL CONWAY | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.30k | £143.46k | £121.37k | £137.60k | £195.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £143.27k | £124.28k | £138.79k | £167.30k | £169.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £61.04k | £8.43k | £12.54k | £15.13k | £16.23k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Mawrth 2024 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Mawrth 2024 | 44 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4 MAY 2005
Gwrthrychau elusennol
A) TO SAFEGUARD, PROTECT AND PRESERVE THE GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL OF CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN; B) TO PREVENT CRUELTY TO OR MALTREATMENT OF CHILDREN; C) TO RELIEVE SICKNESS, POVERTY AND NEED AMONGST CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN; D) TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN BETTER STANDARDS OF CHILD CARE WITHIN THE AREA OF SOUTHERN OXFORDSHIRE AND ITS ENVIRONS.
Maes buddion
SOUTHERN OXFORDSHIRE AND ITS ENVIRONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Home-Start Southern Oxfordshire
197 Broadway
DIDCOT
OX11 8RU
- Ffôn:
- 01235511152
- E-bost:
- admin@homestartso.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window