THE ELIZABETH AND RICHARD WILSON CHARITABLE FUND

Rhif yr elusen: 1114129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

to further religious and charitable work of Church of England and Methodist Church to help young people to develop their capacities to award scholarships, exhibitions, bursaries or maintenance allowances to any educational establishment to persons under the age of 18 years to further Scout /Guide Associations or other charitable youth organisation

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 10 May 2024

Cyfanswm incwm: £30,486
Cyfanswm gwariant: £37,953

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerhirfryn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mai 2006: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SUSAN ELIZABETH HODGSON Ymddiriedolwr
PLATTEN AND BENSON ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
LANCASTER CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE ABBEYFIELD LANCASHIRE EXTRA CARE SOCIETY SUPPORT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr JOHN SHAKESPEARE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SALLY MARGARET RICHARDSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MICHAEL ROWLINSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 10/05/2020 10/05/2021 10/05/2022 10/05/2023 10/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.26k £17.58k £9.01k £8.64k £30.49k
Cyfanswm gwariant £36.40k £29.86k £31.19k £27.73k £37.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 10 Mai 2024 08 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 10 Mai 2024 08 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 10 Mai 2023 28 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 10 Mai 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 10 Mai 2022 19 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 10 Mai 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 10 Mai 2021 11 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 10 Mai 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 10 Mai 2020 27 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 10 Mai 2020 27 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Joseph A Jones & Co Llp
6 Fenton Street
LANCASTER
LA1 1TE
Ffôn:
0152463371