Hanes ariannol THE FRIENDS OF BEDGEBURY PINETUM
Rhif yr elusen: 1113325
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £479.34k | £514.16k | £459.07k | £470.16k | £536.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £401.28k | £672.27k | £426.37k | £389.67k | £436.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £14.21k | N/A | N/A | £20.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £310.72k | N/A | N/A | £176 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £86.56k | N/A | N/A | £501.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £581 | N/A | N/A | £164 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £102.08k | N/A | N/A | £14.47k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £268.80k | N/A | N/A | £178.54k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £171.94k | N/A | N/A | £258.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £22.13k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £195.79k | N/A | N/A | £71.44k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £231.53k | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.