Hanes ariannol BASINGSTOKE AND DEANE COMMUNITY LEISURE TRUST
Rhif yr elusen: 1113491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.91m | £4.18m | £2.85m | £3.81m | £3.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.04m | £4.20m | £2.93m | £3.85m | £3.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.50k | N/A | £1.32m | N/A | £292.33k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.89m | £4.17m | £1.53m | £3.04m | £3.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £63 | £115 | £48 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £11.50k | £12.16k | £1.32m | £766.49k | £292.33k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.04m | £4.19m | £2.93m | £3.85m | £3.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £12.16k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.