Hanes ariannol CHURCHES TOGETHER IN BRITAIN AND IRELAND
Rhif yr elusen: 1113299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £469.05k | £743.27k | £683.07k | £544.05k | £541.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £599.65k | £745.59k | £745.77k | £479.17k | £634.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £287.33k | £248.94k | £156.81k | £147.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £26.14k | £9.35k | £4.49k | £4.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £429.81k | £380.18k | £382.75k | £390.02k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £44.60k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £78.02k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £734.86k | £730.71k | £462.97k | £618.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £10.73k | £15.06k | £16.21k | £16.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £19.22k | £22.78k | £16.02k | £24.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £148.32k | £109.64k | £23.75k | £22.47k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £10.73k | £15.06k | £16.21k | £16.18k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.