ymddiriedolwyr CHURCHES TOGETHER IN BRITAIN AND IRELAND
Rhif yr elusen: 1113299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Graham Sparkes | Cadeirydd | 23 September 2020 |
|
|
||||||||||||||||
Gemma Christina King | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||||||||||||||
Mark James Lilley | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|||||||||||||||||
Dr Richard Fasunloye | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|||||||||||||||||
Rev Andrew John Openshaw | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|||||||||||||||||
Rev Alexander Gardner Horsburgh | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Fr Jan Nowotnik | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||||||||||||||
RIGHT REV DR ROSEMARIE MALLETT | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|||||||||||||||||
Rev Andrew Forster | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||||||||||||||
PATRICIA WHITE | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||||||||||||||
ALAN ANDERSON | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||||||||||||||
LIEUT-COLONEL JONATHAN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||||||||||||||
Dr PATRICK JOSEPH COYLE | Ymddiriedolwr | 04 May 2016 |
|
|
||||||||||||||||
MONSIGNOR NICHOLAS ROTHON | Ymddiriedolwr | 17 March 2011 |
|
|||||||||||||||||
Rt Rev Paul Hendricks | Ymddiriedolwr | |||||||||||||||||||
GILLIAN KINGSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.