Hanes ariannol THE MAKERS GUILD IN WALES

Rhif yr elusen: 1113675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £188.25k £268.18k £252.57k £222.84k £236.32k
Cyfanswm gwariant £174.50k £186.82k £206.16k £241.13k £258.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £13.70k £89.48k £121.14k £86.30k £64.41k