THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANCIENT BUILDINGS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The SPAB was founded in 1877. Today it is the largest, and most technically expert national pressure group fighting to save old buildings from decay, demolition and damage. We run training courses; comment on threats to historic buildings; operate a free technical helpline; conduct research; issue advisory publications and campaign on issues like the need for building maintenance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£2,344,731
Roddion a chymynroddion | £1.39m | |
Weithgareddau elusennol | £714.77k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £118.43k | |
Buddsoddiadau | £112.53k | |
Arall | £8.89k |
Cyfanswm gwariant:
£1,790,104
Codi arian | £205.15k | |
Weithgareddau elusennol | £1.58m | |
Arall | £0 |
£218,939 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £103,517 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £205.15k | |
Gwariant elusennol | £1.58m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £554.63k |
Codi arian a Arall Gwariant | £205.15k | |
Gwariant elusennol | £1.58m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £773.57k |
Pobl

22 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
400 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 2006: Cofrestrwyd
- 21 Awst 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David McFerran | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
||||
Lucy Newport | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Carole Leith | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Louise Bainbridge | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Charles Wagner | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Morwenna Rosalind Slade | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Georgina Ruth Nayler MBE | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||
Jo Thwaites | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||
Tyler Lott-Johnson | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||
Christopher Wheaton | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|
||||
Duncan McCallum | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.54m | £1.34m | £1.60m | £2.02m | £2.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.62m | £1.49m | £1.87m | £1.70m | £1.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £103.91k | £113.93k | £109.34k | £157.43k | £103.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £723.99k | £580.44k | £271.84k | £1.03m | £1.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £118.46k | £114.43k | £374.22k | £125.91k | £118.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £588.55k | £551.19k | £862.85k | £779.73k | £714.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £93.95k | £71.93k | £67.34k | £81.59k | £112.53k | |
|
Incwm - Arall | £11.91k | £23.50k | £26.72k | £9.70k | £8.89k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £529.20k | £462.83k | £113.37k | £880.63k | £1.15m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.34m | £1.19m | £1.58m | £1.48m | £1.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £283.65k | £301.19k | £294.36k | £220.12k | £205.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.92k | £17.33k | £20.09k | £29.98k | £35.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £55.69k | £6.47k | £83.52k | £0 | £3.90k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £14.99k | £17.44k | £18.31k | £18.49k | £18.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £413.49k | £346.63k | £277.04k | £411.88k | £594.83k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £4.53m | £4.36m | £4.69m | £4.26m | £4.53m | |
|
Cyfanswm asedau | £666.60k | £938.01k | £815.70k | £1.13m | £1.52m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £156.80k | £235.01k | £313.53k | £445.91k | £515.63k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15/03/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/06/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/12/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/06/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/07/2011 as amended on 02 Oct 2018 as amended on 05 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND PROTECTION OF ANCIENT BUILDINGS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GUIDED BY THE PRINCIPLES DECLARED IN THE MANIFESTO OF THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANCIENT BUILDINGS WRITTEN BY THE FOUNDERS IN 1877.
Maes buddion
NATIONAL
Elusennau cysylltiedig
- AGNES MAY FYLCHE BEQUEST
- BENTON FLETCHER FUND
- DAME MILLICENT FAWCETT BEQUEST
- ERNEST COOK SCHOLARSHIP FUND
- ERNEST E COOK BEQUEST
- EVELYN FITZGERALD STANNUS BEQUEST
- KIBWORTH HARCOURT MILL
- LANGDON HILLS OLD CHURCH ESSEX TRUST
- MISS I TRUMAN BEQUEST
- MISS S F MATHER BEQUEST
- MISS S M TAYLOR BEQUEST
- MISSES NEWCOMBE BEQUEST
- MORRIS BEQUEST
- PATRICK PLUNKET MEMORIAL SCHOLARSHIP TRUST
- REGINALD RADCLIFFE CORY
- REVEREND GEOFFREY HILL BEQUEST
- SIR BANISTER FLETCHER SCHOLARSHIP
- THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANCIENT BUILDINGS
- THOMAS HARDY MEMORIAL FUND
- WIND AND WATERMILL SECTION FUND
- 15 Rhagfyr 2006 : Cofrestrwyd
- 21 Awst 2009 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SOCIETY FOR THE PROTECTION
ANCIENT BUILDINGS
37 SPITAL SQUARE
LONDON
E1 6DY
- Ffôn:
- 02073771644
- E-bost:
- info@spab.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window