INTERFAITH WOLVERHAMPTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Interfaith Wolverhampton aims to work with diverse communities living in Wolverhampton in order to foster and nurture mutual understanding and appreciation between the different faiths. It seeks to arrange, encourage and support dialogue between different faiths, communities and agencies so as to contribute to an environment of tolerance, mutual respect and harmony.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 17 Mai 2006: Cofrestrwyd
- WOLVERHAMPTON INTER-FAITH AND REGENERATION NETWORK (Enw blaenorol)
- WOLVERHAMPTON INTER-FAITH COUNCIL (Enw blaenorol)
- WOLVERHAMPTON INTER-FAITH GROUP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Hakeem Bakare | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Rev Ben Whitmore | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Dr Basma Ikram | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Linda Gilson | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|||||
JASBINDER DEHAR | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|||||
JILL PARKER | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|||||
MARTIN GOMBERG | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.00k | £13.64k | £24.88k | £99.99k | £7.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.18k | £10.81k | £22.79k | £101.89k | £12.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £3.62k | £15.08k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £94.02k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 JULY 1996 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 21 SEPTEMBER 2006, 1 OCTOBER 2008 AND 22 OCTOBER 2010. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 4 NOVEMBER 2010 MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/07/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/09/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/10/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/10/2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04/11/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/09/2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 09/10/2014
Gwrthrychau elusennol
1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AIMED SPECIFICALLY AT KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF THE BELIEFS AND PRACTICES OF RELIGIOUS FAITHS WITH THE PURPOSE OF THE ENHANCEMENT OF RELIGIOUS AND RACIAL HARMONY WITHIN THE CITY OF WOLVERHAMPTON AND ITS ENVIRONS. 2) TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF THE SOCIALLY AND ECONOMICALLY- = DISADVANTAGED COMMUNITY OF WOLVERHAMPTON AND ITS ENVIRONS IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY BY: A) PROVIDING ADVICE AND SUPPORT ON HOW THEY IDENTIFY AND EVIDENCE NEEDS OR PRIORITIES OF THEIR COMMUNITY; HOW THEY PLAN PROJECTS; HOW THEY SOURCE APPROPRIATE FUNDING, IMPLEMENTATION AND SUSTAINABILITY B} SUPPORTING SPECIFIC PROJECTS THAT ARE OF BENEFIT TO THE COMMUNITY HELPING PEOPLE TO TAKE A FULL ROLE IN AND PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY. 3) THE PROMOTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE-BENEFIT OF THE PUBLIC BY INCREASING AWARENESS AND KNOWLEDGE IN THE AREA OF ENERGY CONSERVATION AND THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT THROUGH PRUDENT USE OF NATURAL RESOURCES, THEREBY ASSISTING IN THE RELIEF OF POVERTY AND THE IMPROVEMENT OF THE CONDITIONS OF LIFE IN SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES
Maes buddion
WOLVERHAMPTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St Bartholomew's Church
57 Church Hill Road
Wolverhampton
WV4 5BJ
- Ffôn:
- 07853251929
- E-bost:
- admin@ifwton.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window