ymddiriedolwyr GENETIC ALLIANCE UK LTD
Rhif yr elusen: 1114195
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Porterfield | Cadeirydd | 26 September 2017 |
|
|
||||||
Toby William Hannam | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||||
Gregor Stevenson | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||||
Dr Shehla Nilofer Mohammed | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||||
Professor Lara Bloom | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||||
Neil McClements | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||||
Phillippa Farrant | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||||
Dr Sarah Wynn | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|||||||
David Anthony Ramsden | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||||
GLORIA JANE CLARK | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|||||||
SUSAN JANE MILLMAN | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||||
SARA JOHANNE HUNT | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.