ST LUKE'S HEALTHCARE FOR THE CLERGY

Rhif yr elusen: 1123195
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

St Luke's supports the mental health and wellbeing of the Anglican clergy. It offers one-to-one care and treatment with trained health professionals. It also offers wellbeing services to clergy via their dioceses and training colleges, such as resilience training workshops, establishing reflective practice groups and other activities to help clergy to flourish in their ministry.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £286,951
Cyfanswm gwariant: £402,274

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Mawrth 2008: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • ST LUKE'S (Enw gwaith)
  • St Luke's for Clergy Wellbeing (Enw gwaith)
  • ST LUKES HOSPITAL (Enw gwaith)
  • ST LUKE'S HOSPITAL FOR THE CLERGY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Joanna Bardsley Ymddiriedolwr 18 March 2024
Dim ar gofnod
Dr Nicholas Roger Dunn Ymddiriedolwr 17 November 2023
Dim ar gofnod
The Rt Revd Timothy Martin Thornton Ymddiriedolwr 20 March 2023
THE ARCHBISHOP OF CANTERBURY'S ANGLICAN COMMUNION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
GRAEME POLLARD Ymddiriedolwr 17 August 2022
Dim ar gofnod
Dr Jean McDonald Ymddiriedolwr 18 November 2019
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY MAGDALENE, ENFIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Venerable Richard Lee Simpson Ymddiriedolwr 18 February 2019
SHEPHERDS DENE
Derbyniwyd: Ar amser
THE DURHAM LESOTHO DIOCESAN LINK
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Hilary Margaret Ison Ymddiriedolwr 18 February 2019
Dim ar gofnod
Rev STEPHEN LISTER FIELDING Ymddiriedolwr 19 September 2016
ALL SAINTS (ST PAUL'S WALDEN) PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr GARY THOMAS BELL Ymddiriedolwr 12 July 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £186.94k £164.96k £195.94k £246.68k £286.95k
Cyfanswm gwariant £366.28k £359.64k £388.87k £390.96k £402.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 24 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 24 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 04 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 04 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 30 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 24 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 15 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 15 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 21 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 21 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Room 103
Church House
27 Great Smith Street
London
SW1P 3AZ
Ffôn:
02045467000