BEDFORD & MILTON KEYNES WATERWAY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote and campaign for the building of a navigable waterway link between the Grand Union canal in Milton Keynes and the River Great Ouse in Bedford
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £24,496 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
115 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
- Milton Keynes
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 19 Mai 2006: Cofrestrwyd
- B & MK TRUST (Enw gwaith)
- B-MK WATERWAY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilary Jane Chipping | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|||||
Janet Elizabeth Goodland | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|||||
Chris Hilliard | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|
||||
PAUL SMITH | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|||||
James Barbour | Ymddiriedolwr | 25 January 2020 |
|
|
||||
Steve Ashley | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
||||
Simon Peter Clewlow | Ymddiriedolwr | 30 November 2015 |
|
|
||||
Beryl Jane Bennett | Ymddiriedolwr | 30 November 2015 |
|
|
||||
JULIAN MARTIN HOGARTH ARMITAGE | Ymddiriedolwr | 30 November 2015 |
|
|||||
Leigh Willows | Ymddiriedolwr | 16 September 2014 |
|
|
||||
Drew Marchant | Ymddiriedolwr | 02 December 2013 |
|
|
||||
JOHN VINCENT MATTHEW BEST | Ymddiriedolwr | 12 June 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.57k | £177.75k | £38.34k | £63.66k | £66.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.00k | £111.40k | £2.68k | £41.75k | £64.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £101.47k | £28.53k | £2.00k | £24.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Mai 2024 | 96 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Mai 2024 | 96 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 MARCH 2006
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO PROMOTE OR PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION AND MAINTENANCE OF, FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF OR VISITORS TO BEDFORDSHIRE BUCKINGHAMSHIRE AND MILTON KEYNES OR ANY GOVERNMENT, REGIONAL, LOCAL OR OTHER AUTHORITY WHICH VARIES OR REPLACES THESE AREAS, AND AS PART OF A PROGRAM OF REGENERATION OF THE AREA TO ENCOURAGE THE INHABITANTS OF THE AREAS TO BE BENEFITED TO TAKE PART IN AND HAVE RESPONSIBILITY FOR THE PROMOTION, PROVISION OR MAINTENANCE OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE AND ENVIRONMENT OF THE SAID INHABITANTS OR VISITORS. 3.2 TO PROMOTE OR ASSIST IN THE PROVISION OR MAINTENANCE OF FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF OR VISITORS TO THE AREAS REFEREED TO IN CLAUSE 3.1 ABOVE THE CONSERVATION PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT IN CONJUNCTION WITH THE OBJECTS EXPRESSED IN CLAUSE 3.1 ABOVE.
Maes buddion
BEDFORDSHIRE BUCKINGHAMSHIRE AND MILTON KEYNES OR ANY GOVERNMENT, REGIONAL, LOCAL OR OTHER AUTHORITY WHICH VARIES OR REPLACES THESE AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 WINDMILL HILL
BIDDENHAM
BEDFORD
MK40 4AG
- Ffôn:
- 07879999619
- E-bost:
- contact@bmkwaterway.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window