MEETH PARISH HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide venue to hold community events
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 16 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 31 Mai 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoe Nadine Shaw | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Michael John Tunnicliffe | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Louise Doyle | Ymddiriedolwr | 23 August 2022 |
|
|
||||
Peter Francis Doyle | Ymddiriedolwr | 23 August 2022 |
|
|
||||
NINA LOUISE COLLINGS | Ymddiriedolwr | 23 August 2022 |
|
|
||||
DAWN REDDING-SMITH | Ymddiriedolwr | 17 September 2011 |
|
|
||||
TREVOR CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET MAY CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER JAMES COBBLEDICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 16/03/2020 | 16/03/2021 | 16/03/2022 | 16/03/2023 | 16/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.17k | £10.02k | £445 | £1.22k | £3.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £739 | £823 | £2.08k | £1.88k | £2.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 16 Mawrth 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 16 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 16 Mawrth 2023 | 14 Mai 2024 | 119 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 16 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 16 Mawrth 2022 | 28 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 16 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 16 Mawrth 2021 | 12 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 16 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 16 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 16 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 JUNE 2005
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF MEETH AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
MEETH AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Old Rectory
Meeth
OKEHAMPTON
Devon
EX20 3EP
- Ffôn:
- 01837810171
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window