Hanes ariannol THE RISE TRUST
Rhif yr elusen: 1114446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £1.20m | £1.13m | £1.20m | £1.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.27m | £1.15m | £1.04m | £1.12m | £1.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £888.20k | £845.06k | £857.31k | £804.68k | £778.57k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.31k | £17.02k | £23.68k | £24.40k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £66.29k | £59.40k | £70.31k | £88.59k | £91.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.13m | £1.14m | £1.06m | £1.11m | £1.10m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £781 | £1.18k | £281 | £81 | £3.34k | |
|
Incwm - Arall | £3.60k | £2.43k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.26m | £1.14m | £1.04m | £1.12m | £1.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £9.54k | £9.03k | £9.03k | £9.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £3.60k | £2.43k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.