FRIENDS OF GARGET WALKER HOUSE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SUPPORTING PEOPLE AFFECTED BY DEMENTIA IN RICHMONDSHIRE PROVIDING RESOURCES AND ACTIVITIES FOR PEOPLE WITH DEMENTIA ATTENDING GARGET WALKER HOUSE DAY CENTRE AND SUPPORTING CARERS EVENTS AND ACTIVITIES IN RICHMONDSHIRE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 08 Awst 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA SUSAN CURRAN DL | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|||||
Paul Hodgson | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|||||
Lorraine Hilary Hodgson | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Stephen James Gibbens | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Melva Jean Steckles | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.07k | £3.69k | £47.63k | £4.10k | £4.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.69k | £5.23k | £15.48k | £13.18k | £28.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.96k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 4 JULY 2006
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PEOPLE IN THE RICHMONDSHIRE AREA SUFFERING FROM DEMENTIA AND THEIR CARERS IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF SUCH CHARITABLE SUPPORT FOR THE LOCAL DAY CARE CENTRE SITUATED AT GARGET WALKER HOUSE, RICHMOND NORTH YORKSHIRE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
RICHMONDSHIRE AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 Bolton Avenue
RICHMOND
North Yorkshire
DL10 4BA
- Ffôn:
- 07775337133
- E-bost:
- hodgsonp@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window