CHELTENHAM JAZZ

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bringing jazz excellence in performance to a local audience by promoting concerts by musicians of national and international standing. These are arranged, generally monthly, at The Everyman Theatre Studio and the Victory Club.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 15 Awst 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Jenkins | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Alice Moody | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|
||||
KENNETH DAVID SHEATHER | Ymddiriedolwr | 09 December 2011 |
|
|
||||
GILBERT THOMAS EMERY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID WILLIAM BARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIA PRICE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANDREW BROMLEY TURRALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEN SHEATHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP JOHN LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.34k | £25 | £5.55k | £8.64k | £8.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.44k | £417 | £6.02k | £8.36k | £8.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Chwefror 2023 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 8 MAY 2006
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN AND ADVANCE EDUCATION BY THE ENCOURAGEMENT OF LIVE JAZZ AND ASSOCIATED ART FORMS.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE CHELTENHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
204 Old Bath Road
Cheltenham
GL53 9EQ
- Ffôn:
- 07967876173
- E-bost:
- jazzincheltenham@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window