Hanes ariannol WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL (UK)
Rhif yr elusen: 1115109
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.96m | £4.96m | £4.94m | £4.85m | £4.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.16m | £5.05m | £4.87m | £4.61m | £4.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £252.00k | £893.00k | £923.00k | £681.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.54m | £1.21m | £1.34m | £1.79m | £1.47m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £370.00k | £391.00k | £225.00k | £119.00k | £286.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £3.30m | £3.28m | £2.90m | £2.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £1.34m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.00k | £14.00k | £10.00k | £2.00k | £3.00k | |
|
Incwm - Arall | £39.00k | £48.00k | £85.00k | £38.00k | £33.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £100.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.37m | £4.34m | £4.21m | £4.00m | £3.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £792.00k | £706.00k | £665.00k | £613.00k | £845.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.00k | £97.00k | £75.00k | £154.00k | £37 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.