Hanes ariannol THE CARNE TRUST
Rhif yr elusen: 1115903
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £625.99k | £412.70k | £420.82k | £2.73k | £200.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £538.02k | £754.22k | £465.16k | £478.17k | £243.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £610.98k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £610.98k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.01k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £530.72k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.30k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £521.72k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.30k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.