THE CORPUS CHRISTI NICHOLAS BACON FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Financial support for undergraduate or postgraduate members of Corpus Christi College who are studying or researching law or those who intend to study or research law at the College.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 25 Awst 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM JAMES LAWRENCE | Ymddiriedolwr | 13 November 2014 |
|
|||||
LORD MARK THOMAS BARON BRIDGES KCVO | Ymddiriedolwr | 16 October 2013 |
|
|||||
Professor Jonathan Edward Morgan | Ymddiriedolwr | 28 November 2012 |
|
|||||
Dr MARINA FRASCA SPADA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.27k | £20.25k | £23.36k | £28.52k | £29.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.58k | £9.07k | £17.68k | £23.64k | £24.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 6 JULY 2006 AS VARIED BY DEED OF AMENDMENT DATED 8 MARCH 2008.
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROVIDE FINANCIAL SUPPORT FOR (A) UNDERGRADUATE OR POSTGRADUATE MEMBERS OF THE COLLEGE WHO ARE STUDYING OR RESEARCHING LAW OR (B) THOSE WHO INTEND TO STUDY OR RESEARCH LAW AT THE COLLEGE (WHETHER THEY ARE PROSPECTIVE OR EXISTING MEMBERS OF THE COLLEGE) AND WHO ARE IN NEED OF ASSISTANCE (WHETHER FINANCIAL OR OTHERWISE) (2) OTHERWISE TO FURTHER THE STUDY AND EDUCATION OF THOSE PERSONS MENTIONED IN SUBCLAUSE (1) HEREIN (3) SUBJECT TO PRIORITY BEING GIVEN TO THE OBJECTS SET FORTH IN SUBCLAUSES (1) AND (2) HEREIN, AND IN THE EVENT THAT FUNDS ARE NOT REQUIRED FROM TIME TO TIME FOR THE PURPOSES SET FORTH IN THE PRECEDING SUBCLAUSES (1) AND (2) HEREIN, TO BE AVAILABLE FOR THE BENEFIT OF UNDERGRADUATE OR POSTGRADUATE MEMBERS OF THE COLLEGE (OR PROSPECTIVE MEMBERS OF THE COLLEGE) IN ANY OTHER DISCIPLINE WHICH IS THE SUBJECT OF STUDY OR RESEARCH AT THE COLLEGE IN THE LIKE TERMS AS SET OUT IN THE PRECEDING SUBCLAUSES (1) AND (2) HEREIN (4) SUBJECT TO PRIORITY BEING GIVEN TO THE OBJECTS SET FORTH IN SUBCLAUSES (1), (2) AND (3) HEREIN, AND IN THE EVENT THAT FUNDS ARE NOT REQUIRED FROM TIME TO TIME FOR THE PURPOSES SET FORTH IN THE PRECEDING SUBCLAUSES (1), (2) AND (3) HEREIN, OTHERWISE TO PROMOTE ENCOURAGE DEVELOP OR IMPROVE THE TEACHING AND STUDY OF LAW OR RESEARCH INTO THE LAW AT THE COLLEGE (5) SUBJECT TO PRIORITY BEING GIVEN TO THE OBJECTS SET FORTH IN SUBCLAUSES (1), (2), (3) AND (4) HEREIN, AND IN THE EVENT THAT FUNDS ARE NOT REQUIRED FROM TIME TO TIME FOR THE PURPOSES SET FORTH IN THE PRECEDING SUBCLAUSES (1), (2), (3) AND (4) HEREIN, OTHERWISE TO PROMOTE ENCOURAGE DEVELOP OR IMPROVE THE TEACHING AND STUDY OF OR RESEARCH INTO ANY OTHER DISCIPLINE WHICH IS THE SUBJECT OF STUDY OR RESEARCH AT THE COLLEGE IN SUCH MANNER AND BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT PROVIDED ALWAYS THAT NOTHING IN THIS PRESENT CLAUSE OR IN ANY OTHER PROVISION IN THIS DEED SHALL AUTHORISE OR PERMIT THE PAYMENT OR APPLICATION OF ANY CAPITAL OR INCOME OF THE TRUST FUND FOR ANY PURPOSE WHICH IS NOT EXCLUSIVELY CHARITABLE AND NO PART OF SUCH CAPITAL OR INCOME SHALL AT ANY TIME OR IN ANY CIRCUMSTANCES BE PAID OR APPLIED FOR ANY PURPOSE OR IN ANY MANNER WHICH IS NOT EXCLUSIVELY CHARITABLE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE CAMBRIDGE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CORPUS CHRISTI COLLEGE
CAMBRIDGE
CB2 1RH
- Ffôn:
- 01223338000
- E-bost:
- treasurer@corpus.cam.ac.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window