Hanes ariannol PROTON FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1121153
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £51.73k £66.22k £120.81k £164.01k £183.26k
Cyfanswm gwariant £73.69k £70.86k £126.64k £164.39k £151.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £890 £1.00k