Hanes ariannol THE NORTH LONDON COLLEGIATE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1115843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.41m £25.17m £27.78m £30.10m £35.76m
Cyfanswm gwariant £23.21m £23.25m £25.09m £26.85m £30.26m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £614.10k £544.58k £677.13k £615.13k £1.80m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.91m £2.56m £3.36m £3.86m £5.26m
Incwm - Weithgareddau elusennol £21.32m £21.52m £23.12m £24.48m £25.79m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £574.59k £541.30k £625.40k £1.15m £1.76m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £1.15m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £2.00k £0 £1.25m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £21.33m £21.58m £22.99m £24.50m £27.18m
Gwariant - Ar godi arian £234.89k £261.09k £262.60k £716.65k £320.90k
Gwariant - Llywodraethu £181.15k £199.36k £254.70k £0 £322.40k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £479.55k £0
Gwariant - Arall £1.65m £1.41m £1.84m £1.63m £2.76m