ALIVE BELIEVERS CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide Spiritual, Health and Well-being Support for Children, Youth, and Older People; Promoting Community Cohesion through Luncheon Club, Education, Employment Services, Music, Basic Computing & Counselling and Providing Support Services for people with Mental health problems, and Older People, raising awareness of Dementia, isolation and independent living
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £9,660 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Lerpwl
- Knowsley
- Sefton
- St Helens
- Wirral
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1099560 AFRICAN ELDERS ASSOCIATION
- 04 Gorffennaf 2007: Cofrestrwyd
- ALIVE BELIEVERS CHURCH (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ABEL KEHINDE ADEGOKE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Dr OLAPOSI SIMEON KEHINDE MBSFFARCSI | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Dr BABATUNDE ENIOLA OGUNBIYI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr VICTOR EBENUWA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £108.50k | £138.85k | £116.92k | £138.68k | £114.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.78k | £112.86k | £108.11k | £102.60k | £110.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.51k | N/A | £32.08k | £9.66k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 AUGUST 2005, AS AMENDED 6 OCT 2010
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE CHRISTIAN FAITH IN ENGLAND AND WALES (WITH THE BASE IN LIVERPOOL) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, WORSHIP SERVICES, BIBLE STUDY, TRACTS PRODUCTION AND DISTRIBUTION . 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN LEARNING CO-CORPORATE SINGING OF HYMNS, THE USE OF MUSICAL INSTRUMENTS, SUCH AS KEYBOARD, GUITAR, FLUTE, TRUMPET, DRUMS ETC, AND BASIC COMPUTING PROGRAMMES FOR BEGINNERS. 3. TO PROVIDE CONCILIATION SERVICE, THROUGH PROFESSIONALLY TRAINED COUNSELLORS, TO THE GENERAL PUBLIC, FOR COUPLES WHOSE RELATIONSHIP APPEARS TO BE BREAKING DOWN, AND WHERE BREAKDOWN ALREADY OCCURS, TO ADVISE AND HELP IN THE SETTLEMENT OF DIFFERENCES OR POTENTIAL DIFFERENCES OVER ASSOCIATED MATTERS, SUCH AS CUSTODY, ACCESS TO CHILDREN ETC. 4. TO BENEFIT THE RESIDENTS OF MERSEYSIDE, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, AGE SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS.
Maes buddion
MERSEYSIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Alive Believers Church
259-261 Boaler Street
LIVERPOOL
L6 9DH
- Ffôn:
- 01512619161
- E-bost:
- alive.believers@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window