THE AIA EDUCATIONAL AND BENEVOLENT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of public education in accountancy and related commercial subjects. Relief in cases of need, hardship or distress of Fellows, Associates or registered Students of AIA and their wives, children and other dependents through grants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Awstria
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Bwlgaria
- Byrma
- Cambodia
- Canada
- Cenia
- Cyprus
- De Affrica
- Denmarc
- Dominica
- Ffiji
- Ffrainc
- Fiet-nam
- Gerner
- Ghana
- Gibraltar
- Gogledd Iwerddon
- Grenada
- Groeg
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Thai
- Gwlad Yr Iâ
- Hong Kong
- Hwngari
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Jamaica
- Japan
- Jersey
- Kuwait
- Latfia
- Liechtenstein
- Lithwania
- Lwcsembwrg
- Macau
- Macedonia
- Madagasgar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Mauritius
- Moldofa
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Nepal
- Norwy
- Pakistan
- Papua Guinea Newydd
- Philipinas
- Portiwgal
- Qatar
- Reunion
- Rwmania
- Rwsia
- Samoa
- San Marino
- Sawdi-arabia
- Sbaen
- Seland Newydd
- Serbia
- Seychelles
- Singapore
- Slofacia
- Slofenia
- Sri Lanka
- St Helena
- St Kitts-nevis
- St Lucia
- St Martin
- St Pierre A Miquelon
- St Vincent A Grenadines
- Sweden
- Taiwan
- Tanzania
- Tonga
- Trinidad A Tobago
- Tsieina
- Tunisia
- Twrci
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Uzbekistan
- Y Bahamas
- Y Ffindir
- Y Gambia
- Ynys Manaw
- Ynysoedd Falkland
- Yr Aifft
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Yr Iseldiroedd
- Yr Ynys Las
- Y Swistir
- Y Weriniaeth Tsiec
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 27 Medi 2024: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twaraq Oozeerally FAIA | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Philip Martin Ford | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Shahram Moallemi | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Leslie David Bradley FAIA | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
ANDREW RICHARD LAMB FAIA | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.04k | £2.00k | £1.11k | £1.76k | £2.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.48k | £11.84k | £5.48k | £2.98k | £10.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1 FEBRUARY 2007 as amended on 29 May 2024
Gwrthrychau elusennol
4.1.1) THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN ACCOUNTANCY AND RELATED COMMERCIAL SUBJECTS AND THE PRACTICE THEREOF INCLUDING (WITHOUT LIMITATION AND TO THE EXTENT A CHARITABLE PURPOSE): A) THE GIVING OF PRIZES, EXHIBITIONS, BURSARIES, REWARDS OR MAINTENANCE ALLOWANCES TO PERSONS UNDERGOING EDUCATION OR TRAINING; B) THE PROMOTION OF EDUCATION AND TRAINING BY MEANS OF PROVISION OF ENDOWMENTS, PRIZES, BURSARIES, SCHOLARSHIPS, GRANTS, GIFTS OR OTHERWISE; 4.1.2) THE RELIEF IN CASES OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF PERSONS WHO ARE FELLOWS, MEMBERS OR REGISTERED STUDENTS OF THE ASSOCIATION AND THEIR WIVES, WIDOWS, CHILDREN AND OTHER DEPENDENTS OF SUCH PERSONS BEING IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE BY MAKING GRANTS AND IN SUCH OTHER WAY AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Elusennau cysylltiedig
- 27 Medi 2024 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Association of International
Accountants
Unit 3
Staithes
The Watermark
NE11 9SN
- Ffôn:
- 01914930261
- E-bost:
- trust.fund@aiaworldwide.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window