Hanes ariannol SHANNON TRUST

Rhif yr elusen: 1117249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £813.45k £789.72k £1.11m £2.47m £3.58m
Cyfanswm gwariant £657.61k £755.71k £1.12m £2.25m £3.53m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £75.86k £1.29m £2.19m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £767.88k £734.69k £854.70k £937.64k £1.25m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £26.69k £54.38k £251.40k £1.52m £2.31m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.70k £555 £4.24k £13.71k £20.79k
Incwm - Arall £17.18k £96 £137 £71 £108
Incwm - Cymynroddion £98.18k £0 £40.25k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £607.04k £682.65k £1.01m £2.14m £3.39m
Gwariant - Ar godi arian £50.57k £73.06k £104.52k £105.86k £139.60k
Gwariant - Llywodraethu £17.11k £11.90k £9.56k £9.69k £11.24k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0