NEPALI TEMPLE CUM-COMMUNITY CENTRE LONDON UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Various fund raising activities in the local community, conducted community and religious activities covering Greenwich and surrounding borough throughout the year. Dasain festival, Teej festival and other similar festival are celebrated on a regular basis.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2024
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
- 09 Awst 2014: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 11 Medi 2014: Re-registered
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOM SHARMA | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ash Bahadur Gurung | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|||||
Sarita Paudel | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||
Gopal Aryal | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||
Tara Bhattarai | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||
Dashu Pandey | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
SHAHADEB GIRI | Ymddiriedolwr | 12 October 2011 |
|
|
||||
MAHENDRA RAJ KANDEL | Ymddiriedolwr | 12 October 2011 |
|
|||||
BALJUNG ARYAL | Ymddiriedolwr | 12 October 2011 |
|
|
||||
ACHYUT DHITAL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
YADAV BHANDARI | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PASHUPATI BHANDARI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NARENDRA KANDEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ARJUN GAUTAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RAJENDRA KANDEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FATTEH THAPA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KARNA SHAHI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ARUN Chandra NYAUPANE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANIL ACHARYA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.11k | £85.19k | £144.37k | £30.28k | £121.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.03k | £24.67k | £28.00k | £48.02k | £97.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | 02 Hydref 2023 | 335 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | 02 Hydref 2023 | 335 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | 39 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 24 APRIL 2007
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE HINDU AND BUDDHIST RELIGION BY CONDUCTING RELIGIOUS DISCOURSE, CULTURAL CLASSES, FACILITATING MEDIATION, CELEBRATING HINDU AND BUDDHIST RELIGIOUS FESTIVALS AND PROVIDING RELIGIOUS CLASSES AND FACILITIES FOR MARRIAGE AND OTHER RELIGIOUS RITUALS AND CEREMONIES. 2. TO ESTABLISH AND RUN A TEMPLE CUM-COMMUNITY CENTRE IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECT
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/o: Asmita & Associates
116 Plumstead High Street
LONDON
SE18 1SJ
- Ffôn:
- 02088555922
- E-bost:
- baljung@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window