Hanes ariannol Wycombe Wanderers Foundation
Rhif yr elusen: 1119794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £624.68k | £479.93k | £579.67k | £720.22k | £789.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £695.38k | £565.58k | £586.99k | £724.04k | £783.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.88k | £98.52k | £68.09k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £183.67k | N/A | £374.37k | £234.66k | £274.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £441.01k | N/A | £205.30k | £485.56k | £515.11k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £292.33k | £108.17k | £117.94k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £695.38k | N/A | £586.99k | £724.04k | £783.95k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.