Hanes ariannol DREAMFLIGHT
Rhif yr elusen: 1117303
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.38m | £1.57m | £503.63k | £423.18k | £1.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.18m | £1.29m | £353.35k | £311.03k | £1.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.36m | £1.53m | £501.33k | N/A | £1.47m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.63k | £1.37k | £91 | N/A | £749 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.78k | £3.11k | £2.21k | N/A | £925 | |
|
Incwm - Arall | £7.06k | £28.37k | £0 | N/A | £75.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £15.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.16m | £1.26m | £351.77k | N/A | £1.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.80k | £28.07k | £1.58k | N/A | £15.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.33k | £4.96k | £16.96k | N/A | £20.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.