ymddiriedolwyr CHRIST CHURCH COMMUNITY DEVELOPMENTS
Rhif yr elusen: 1116829
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN HINDLE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Beatrice Smith | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|||||
Saleha Shaikh | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
John Thomas McCann | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|||||
Stephanie Grace Riches | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
Benedict Nightingale | Ymddiriedolwr | 21 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.