THE CHRISTIAN WORSHIP PUBLISHING TRUST

Rhif yr elusen: 1117057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Advancement of the Christian religion mainly through the publication of a book of Christian Praise containing both Psalms and Hymns.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £21,680
Cyfanswm gwariant: £16,917

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Tachwedd 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1017457 NORTH EARLHAM COMMUNITY ASSOCIATION
  • 29 Tachwedd 2006: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • CWPT (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev NEIL VICTOR PFEIFFER Cadeirydd
SALISBURY REFORMED SEMINARY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev JOHN MALCOLM SAUNDERS Ymddiriedolwr 05 June 2023
SALISBURY REFORMED SEMINARY
Derbyniwyd: Ar amser
PROVIDENCE CHAPEL, CHICHESTER
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Thomas James Hayward Ymddiriedolwr 05 June 2023
Ebenezer Baptist Chapel
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHERITH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTIAN HERITAGE TRUST UK
Derbyniwyd: Ar amser
Rev JONATHAN DAVID MUNDAY Ymddiriedolwr 04 June 2018
THE BIBLE LEAGUE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ROLAND BURROWS Ymddiriedolwr
SALISBURY REFORMED SEMINARY
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTIAN HERITAGE TRUST UK
Derbyniwyd: Ar amser
Rev John Peter Thackway Ymddiriedolwr
EMMANUEL CHURCH (SALISBURY)
Derbyniwyd: Ar amser
THE BIBLE LEAGUE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE TRINITARIAN BIBLE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
HOLYWELL EVANGELICAL CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Rev DEWI WYN HIGHAM Ymddiriedolwr
TABERNACLE CARDIFF
Derbyniwyd: 14 diwrnod yn hwyr
SALISBURY REFORMED SEMINARY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev DAVID WILLIAM KAY Ymddiriedolwr
WHIDDON VALLEY EVANGELICAL CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
SALISBURY REFORMED SEMINARY
Derbyniwyd: Ar amser
STEPHEN JAMES FORD Ymddiriedolwr
STANTON LEES CHAPEL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.38k £4.38k £5.06k £13.27k £21.68k
Cyfanswm gwariant £16.87k £1.01k £4.06k £8.92k £16.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 10 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 26 Chwefror 2024 26 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 09 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 17 Mawrth 2022 45 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 06 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
8 Pine Crescent
Minsterley
SHREWSBURY
SY5 0AY
Ffôn:
01743588407