Hanes ariannol CONWY DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU

Rhif yr elusen: 1123006
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £443.57k £533.78k £548.51k £543.32k £665.61k
Cyfanswm gwariant £417.97k £455.75k £514.89k £522.60k £635.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £127.70k £405.80k £98.61k £382.69k £306.79k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £2.80k £229 £1.17k £283
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £15.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £530.98k £548.28k £542.16k £646.63k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 £0 £0 £468
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £3.24k
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £427.65k £472.46k £522.60k £635.52k
Gwariant - Ar godi arian N/A £91 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £233 £2.52k £4.05k £11.73k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £13.98k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £28.01k £42.43k £0 £0