ymddiriedolwyr BROMSGROVE AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1117552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esther Gray | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Maria Furness | Ymddiriedolwr | 06 August 2021 |
|
|
||||
Jo- Anne Till | Ymddiriedolwr | 06 September 2019 |
|
|
||||
SUZANNE GREEN | Ymddiriedolwr | 22 April 2019 |
|
|
||||
Maria Fox | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|
||||
Shirley Webb | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|||||
Dr Brian Thomas Cooper | Ymddiriedolwr | 29 August 2014 |
|
|
||||
GORDON COOPER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.