FRIENDS OF EAST SUFFOLK PERFORMING ARTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In East Suffolk area we provide grants to the Summer Theatres in Southwold and Aldeburgh, together with bursaries for students of the performing arts. These bursaries are awarded annually,are advertised locally and all applications are considered on merit by the trustees
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Suffolk
Llywodraethu
- 02 Mai 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYLLIDA KATE HANCOCK | Ymddiriedolwr | 11 April 2025 |
|
|
||||
Caroline Elizabeth Fisher | Ymddiriedolwr | 11 April 2025 |
|
|
||||
Barbara Hegarty | Ymddiriedolwr | 19 April 2024 |
|
|
||||
Nicola Jane Scott | Ymddiriedolwr | 19 April 2024 |
|
|
||||
James Ernest Rand | Ymddiriedolwr | 19 April 2024 |
|
|
||||
Charlotte Clark | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|||||
Christine Webb | Ymddiriedolwr | 13 August 2020 |
|
|
||||
Margaret Tabor | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.07k | £15.42k | £9.63k | £6.52k | £8.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.49k | £12.20k | £4.48k | £14.34k | £17.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 18 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 APRIL 2006.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN THE FIELD OF THE PERFORMING ARTS FOR THE PEOPLE OF EAST SUFFOLK AND TO PROMOTE SUCH ARTS IN THE AREA FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY AND IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE ABOVE) (A) (I) BY PROMOTING PRACTICAL AND ACADEMIC TRAINING IN THE PERFORMING ARTS INCLUDING THEATRE AND STAGE MANAGEMENT: (II) BY FACILITATING, UNDERWRITING AND SUBSIDISING PUBLIC PERFORMANCES IN EAST SUFFOLK: (III) BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF A PUBLIC VENUE OR VENUES FOR PUBLIC PERFORMANCES: AND (IV) TO DO OTHER SUCH LAWFUL THINGS AS ARE INCIDENTAL OR CONDUCTIVE TO ATTAINMENT OF THE ABOVE OBJECTS (B) TO INVITE AND RECEIVE CONTRIBUTIONS FROM ANY PERSON OR ORGANISATION BY WAY OF SUBSCRIPTION OR DONATION: AND (C) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
EAST SUFFOLK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
74 Lowestoft Road
Reydon
SOUTHWOLD
IP18 6RF
- Ffôn:
- 07444798417
- E-bost:
- Beachhut1986@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window