Hanes ariannol DONCASTER ALCOHOL SERVICE
Rhif yr elusen: 1117634
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 30/06/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £359.41k | £219.68k | £226.00k | £223.30k | £166.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £395.01k | £261.49k | £272.86k | £308.16k | £250.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £348.03k | £208.80k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | £64.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.