Hanes ariannol THE CHURCHES' AGENCY FOR SAFEGUARDING
Rhif yr elusen: 1118848
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £323.18k | £342.83k | £349.00k | £397.23k | £257.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £328.16k | £333.49k | £374.39k | £419.43k | £309.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.