Hanes ariannol VOLUNTARY ACTION MERTHYR TYDFIL

Rhif yr elusen: 1118403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.15m £1.21m £1.02m £998.79k £1.07m
Cyfanswm gwariant £1.08m £954.67k £867.87k £1.02m £894.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £51.25k £191.60k £163.98k £84.57k £26.67k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £700
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £73.71k £75.05k £3.04k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.07m £1.13m £971.54k £935.97k £1.01m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.10k £2.48k £2.44k £4.47k £12.21k
Incwm - Arall £6.13k £2.66k £39.59k £58.35k £39.21k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £700
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.08m £954.67k £867.87k £1.02m £894.81k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0