Hanes ariannol THE ASSOCIATION OF COLOPROCTOLOGY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND

Rhif yr elusen: 1118063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.49m £583.09k £778.44k £1.18m £1.36m
Cyfanswm gwariant £1.48m £655.94k £623.50k £1.02m £1.03m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £505.95k £65.16k £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £250.17k £128.34k £291.44k £295.83k £276.25k
Incwm - Weithgareddau elusennol £735.68k £388.68k £486.91k £882.43k £1.08m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.94k £904 £94 £2.32k £2.14k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.34m £596.69k £623.50k £1.02m £1.03m
Gwariant - Ar godi arian £101.71k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £42.08k £193.21k £180.18k £223.50k £207.71k
Gwariant - Sefydliad grantiau £501.78k £63.60k £443.32k £10.00k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £38.52k £59.25k £0 £0 £0