Hanes ariannol SOMERVILLE YOUTH & PLAY PROVISION

Rhif yr elusen: 1121081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £375.31k £467.10k £354.67k £182.80k £250.77k
Cyfanswm gwariant £360.03k £412.90k £402.55k £409.33k £300.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £83.80k N/A £45.02k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £76.65k £142.23k N/A £38.89k £26.67k