THE ANN HILL RESEARCH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. Making grants to individuals and organisations for research in complementary medicine. 2. Making grants to organisations to educate the public in complementary medicine.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr DAVID IAN DOWSON | Cadeirydd | 01 January 2008 |
|
|
||||
Janet Frances Spence | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|||||
Michael Robson | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Janet Snowdon | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
Dr RICHARD LLOYD WHARTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £394 | £135 | £0 | £0 | £250 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.06k | £260 | £0 | £182 | £80.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Ionawr 2021 | 87 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 8 OCTOBER 2007
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC INTO THE SCOPE, USE AND MODE OF OPERATION OF COMPLEMENTARY MEDICINE. B) TO RELIEVE SICKNESS BY THE EDUCATION OF MEMBERS OF THE MEDICAL AND ALLIED PROFESSIONS INTO THE SCOPE, USE AND MODE OF OPERATION OF COMPLEMENTARY MEDICINE. C) THE FUNDING OF RESEARCH INTO THE TREATMENT OF DISEASE AND ILLNESS USING COMPLEMENTARY MEDICINE FOR THE PUBLIC BENEFIT. D) TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN INTO THE USE OF HOMEOPATHIC MEDICINE IN THE TREATMENT OF ALLERGIES.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HAMSWELL FARM
HAMSWELL
BATH
BA1 9DG
- Ffôn:
- 07595366820
- E-bost:
- hamswell@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window