ymddiriedolwyr CHURCHES TOGETHER IN DEVON
Rhif yr elusen: 1126079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Daniel Richard Haylett | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||||
The Venerable Verena Breed | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|||||||
Rev Ben Richard Haslam | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||||
Hannah Richards | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|||||||
Rev Richard Gillies Gray | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|||||||
Rev Jacqueline Anne Searl | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||||
Rev Carl Smethurst | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|||||||
BRUCE GOVETT | Ymddiriedolwr | 09 September 2013 |
|
|
||||||
MARY ANN JAMES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.