ESO (2006) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ESO is a professional orchestra. It performs in concerts, mainly around the Midlands, in ensembles from quartet to string orchestra to full symphony orchestra. ESO runs orchestra courses for players from grade 1 onwards and takes part in side-by-side projects with local county youth orchestras. ESO is conscious of its place in the community and works closely with local companies and charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £69,750 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Mehefin 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1024824 FRIENDS OF THE ENGLISH SYMPHONY ORCHESTRA
- 12 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan James Walker | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Finn Heathfield | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Nicholas Capaldi | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
DAVID BLAKE | Ymddiriedolwr | 29 May 2020 |
|
|||||
RICHARD JULIAN ADEY | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|||||
Dr Christopher Andrew Barnett MBE | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
Jonathan Godfrey | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
MELANNE MUELLER | Ymddiriedolwr | 10 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £312.50k | £407.90k | £748.26k | £671.35k | £467.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £228.26k | £452.95k | £675.54k | £622.84k | £501.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.00k | £150.91k | £111.85k | £105.95k | £69.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £388.88k | £343.96k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £9.70k | £3.30k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £284.33k | £323.84k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £252 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £65.35k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £675.54k | £622.84k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £6.46k | £6.60k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 07 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 07 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 26 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 26 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 AUGUST 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 21 MAY 2007.
Gwrthrychau elusennol
3. THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE (1) TO ADVANCE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN PARTICULAR THE ART OF CLASSICAL MUSIC BY ANY MEANS AS THE DIRECTORS SEE FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Elgar School of Music
16-20 Deansway
Worcester
WR1 2ES
- Ffôn:
- 01905 918855
- E-bost:
- info@eso.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window