MOTEC-LIFE-UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sending Medical equipment & Medical volunteers to Ghana to train & educate & work alongside in the target hospitals. Encourage exchange programmes between target hospitals in Ghana and link hospital(s) in UK where necessary.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Hertford
- Ghana
Llywodraethu
- 27 Ebrill 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL OFORI-ATTA FRCS | Cadeirydd |
|
||||||
ELAINE BIGHAM V P | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
Dr LOUISA DRAPER | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
||||
KAY BOWERS SEC | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
||||
DR RAYMOND OFORI , TREASURER | Ymddiriedolwr | 31 May 2011 |
|
|
||||
LINDA BIGHAM WELFARE | Ymddiriedolwr | 31 May 2011 |
|
|
||||
Dr RAYMOND OFORI TREASURER | Ymddiriedolwr | 10 April 2011 |
|
|
||||
GLADYS OFORI-ATTA M SEC | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.80k | £7.10k | £6.98k | £6.80k | £800 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.80k | £3.30k | £3.80k | £5.30k | £8.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 23 Ionawr 2025 | 329 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 06 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 16 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 DECEMBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
3. (1) THE OBJECTS. (1) TO RELIEVE SICKNESS AND TO PROMOTE AND PROTECT GOOD HEALTH THROUGH THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO ST JOSEPH'S HOSPITAL, KOFORIDUA, AND OR OTHER HOSPITALS IN GHANA FORMALLY LINKED WITH MOTEC. (2) TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF STAFF AT ST JOSEPH'S AND OTHER HOSPITALS IN GHANA OFFICIALLY LINKED WITH MOTEC AND OF MEDICAL STAFF AT NHS HOSPITAL INSTITUTIONS IN ENGLAND.
Maes buddion
KOFORIDUA, GHANA, AND IN ENGLAND.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
70 HUNTING GATE
HEMEL HEMPSTEAD
HP2 6NX
- Ffôn:
- 01442219528
- E-bost:
- poahgate@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window