Hanes ariannol EPPING FOREST DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1118465
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £223.27k | £285.29k | £304.33k | £319.42k | £249.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £216.93k | £240.49k | £215.28k | £279.79k | £302.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £54.10k | £48.98k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £178.45k | £179.23k | £202.81k | £254.52k | £211.75k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.