ymddiriedolwyr THE LEAGUE OF FRIENDS OF CRANLEIGH VILLAGE HOSPITAL
Rhif yr elusen: 1120579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Matthew Lucas Clark | Ymddiriedolwr | 31 July 2024 |
|
|
||||
Steve Shutts | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Lynda MacDermott | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Linda Mary King | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Alan George Walton | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Dr Michael John Bundy | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|
||||
Stella Dewar Gravill | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
Dr DIANE CHRISTIE | Ymddiriedolwr | 15 September 2013 |
|
|
||||
Dr JONATHAN HENDLEY VERDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS SUE CAMP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DIANNE CHRISTINE GWYNNE DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN HENRY CHEESMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JULIE ANN FRANCIS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROSEMARY HURTLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MALCOLM KEEPING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.