Ymddiriedolwyr The VOCES8 Foundation

Rhif yr elusen: 1126785
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gary Moss Cadeirydd 12 January 2023
Dim ar gofnod
Jason Vidal Roberts McCaldin Ymddiriedolwr 28 January 2025
Dim ar gofnod
Rebecca White Ymddiriedolwr 28 January 2025
Dim ar gofnod
Adrian Alexander Melrose Ymddiriedolwr 28 January 2025
Dim ar gofnod
Christopher Alan Gabbitas Ymddiriedolwr 28 January 2025
Dim ar gofnod
Alexandra Rowlands Ymddiriedolwr 12 January 2023
Dim ar gofnod
David Bruce Brodie Leeming Ymddiriedolwr 29 September 2022
Dim ar gofnod
William J Conner Ymddiriedolwr 11 January 2018
Dim ar gofnod
SALLY ELIZABETH CANTELLO Ymddiriedolwr 30 March 2017
Dim ar gofnod
ROY BLACKWELL Ymddiriedolwr 03 May 2012
Dim ar gofnod