Hanes ariannol NEW LIFE CHRISTIAN CENTRE (WAKEFIELD)

Rhif yr elusen: 1119328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £487.73k £453.13k £535.79k £531.45k £610.28k
Cyfanswm gwariant £447.68k £443.25k £521.53k £623.78k £608.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £1.95k N/A £141.47k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £206.87k £176.95k £246.28k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £305.91k £302.87k £326.93k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £661 £2.58k £7.17k
Incwm - Arall N/A N/A £22.35k £49.06k £29.90k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £519.96k £613.86k £603.33k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 £4.03k £7.61k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £22.06k £18.79k £31.22k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £1.58k £9.92k £5.64k